2008年1月,黄瑶(布依族)当选政协第十届贵州省委员会主席,吴嘉甫(布依族)、刘鸿庥(女)、陈海峰、杨玉学、孔令中、左定超、武鸿麟、谢晓尧当选为贵州省政协副主席。上届副主席,刘也强、马文骏、许乐仁、伍席源、李金顺、何永康、李平、李嘉琥、王录生、相小青、唐世礼(女,布依族)(转任人大常委会副主任)全部卸任。
省第十一届人民代表大会第一次会议选举石宗源为省人大常委会主任,肖永安、唐世礼(女,布依族)、林明达(回族)、许正维、傅传耀、顾久为省人大常委会副主任。上届副主任,林明达(回族)、许正维留任,龚贤永、杨序顺(侗族)、司徒桂美(女)、徐敬原、顾庆金、庹文升、姜延虎卸任,肖永安、唐世礼(女,布依族)、傅传耀、顾久为新任。
选举林树森为省长,王晓东、黄康生(布依族)、禄智明(彝族)、蒙启良(苗族)、孙国强、辛维光、刘晓凯(苗族)、谢庆生为副省长。上届副省长,王晓东、黄康生(布依族) 、禄智明(彝族)、蒙启良(苗族)、孙国强留任,吴嘉甫(布依族)、刘鸿庥(女)两人转任政协副主席,肖永安转任人大副主任,新当选的是六盘水市委书记辛维光,毕节地委书记刘晓凯(苗族),农工党贵州省委主委、贵州大学副校长谢庆生。
选举孙华璞为省高级人民法院院长,陈俊平为省人民检察院检察长。
2009年2月,新任省军区政委石晓任省委常委,原省委常委、省军区司令员邱型柏已于2008年9月调任云南省军区司令员。
10月,省政协主席黄瑶(布依族)涉嫌严重违纪,接受组织调查。
2010年1月,许正维因即将达到任职年限,辞去省人大常委会副主任职务。省委常委、省纪委书记王正福(苗族)当选为省政协主席。省委组织部常务副部长陈华祥当选为省人大常委会副主任。
4月,省政协副主席杨玉学任国家人口和计划生育委员会党组成员、中国计划生育协会党组书记。
8月,黑龙江省省长栗战书任贵州省委书记(9月当选为省人大常委会主任),江苏省委常委、常务副省长赵克志任贵州省委副书记、代省长。省委书记、省人大常委会主任石宗源任全国人大教科文卫委员会副主任委员,省长林树森10月任全国政协港澳台侨委员会副主任。
9月,河南省副省长宋璇涛任贵州省委常委、纪委书记,省政协主席王正福不再担任省委常委、纪委书记职务。
2011年1月,吴嘉甫(布依族)辞去省政协副主席职务,黔西南州委书记陈敏、省经济和信息化委员会主任班程农(布依族)当选为省政协副主席。肖永安、林明达(回族)辞去省人大常委会副主任职务,贵阳市长袁周、省人大常委会秘书长周忠良当选省人大常委会副主任。
4月,山东省烟台市委书记孙永春升任贵州省委常委、组织部长,省委常委、组织部长张少农任国土资源部副部长。
10月,贵州省副省长辛维光任云南省委常委、纪委书记。
11月,贵州省委常委、常务副省长王晓东任湖北省委常委(2012年1月任常务副省长)。
2012年1月,贵州省政法委常务副书记王海萍调任四川省高级人民法院党组书记、代理院长。陈俊平辞去贵州省人民检察院检察长,四川省人大常委会秘书长袁本朴调任贵州省人民检察院党组书记、副检察长、代理检察长。
省委副书记王富玉当选为省政协副主席。省委常委、统战部长龙超云,省委常委、省委秘书长张群山当选为省人大常委会副主任。省长助理慕德贵当选为副省长。袁本朴当选为省人民检察院检察长。
浙江省委常委、常务副省长陈敏尔任贵州省委副书记。
中国共产党贵州省第十一次代表大会2012年4月15日至19日在贵阳举行。在4月19日召开的贵州省委十一届一次全会上,栗战书当选为省委书记,赵克志、陈敏尔当选为省委副书记,李军、崔亚东、谌贻琴、宋璇涛、刘晓凯、石晓、孙永春、喻红秋、秦如培、廖国勋当选为省委常委。在省纪委十一届一次全会上,宋璇涛当选为省纪委书记。
上届常委中,因为年龄原因,王富玉(省政协副主席)不再担任省委副书记,龙超云(女,侗族)(省委统战部长、省人大常委会副主任)、张群山(省委秘书长、省人大常委会副主任)、黄康生(布依族)(副省长)不再担任省委常委。
连任的常委是:李军(贵阳市委书记)、崔亚东(政法委书记、公安厅长)、谌贻琴(宣传部长)、宋璇涛(纪委书记)、石晓(省军区政委)、孙永春(组织部长),新当选的常委是:刘晓凯(副省长)、喻红秋(遵义市委书记)、秦如培(毕节市委书记)、廖国勋(铜仁市委书记)。
5月,省委常委、宣传部长谌贻琴任常务副省长。
7月,省委副书记、省长赵克志任省委书记,省委书记栗战书任中央办公厅常务副主任(正部长级)。
省委常委、副省长刘晓凯接替龙超云任省委统战部长,省委常委、遵义市委书记喻红秋接替谌贻琴任省委宣传部长,省委常委、毕节市委书记秦如培任副省长,省委常委、铜仁市委书记廖国勋接替张群山任省委秘书长。
12月,省委书记赵克志不再兼任省长职务,省委副书记陈敏尔任副省长、代省长。
2013年1月,遵义市委书记廖少华任省委常委。
省政协十一届一次会议选举省政协副主席王富玉为省政协主席,孙国强、陈海峰、孔令中、左定超、谢晓尧、陈敏、班程农、李汉宇、蔡志君为省政协副主席。上届主席王正福到龄卸任,副主席刘鸿庥(女)、武鸿麟离任,陈海峰、孔令中、左定超、谢晓尧、陈敏、班程农(布依族)留任,孙国强、李汉宇、蔡志君新任。
省十二届人大一次会议选举赵克志为省人大常委会主任,龙超云(女,侗族)、张群山、傅传耀、谢庆生、袁周、周忠良为副主任。上届副主任,唐世礼(女,布依族)、顾久、陈华祥离任,龙超云(女,侗族)、张群山、傅传耀、袁周、周忠良连任,谢庆生新任。
选举陈敏尔为省长,谌贻琴(女,白族)、蒙启良(苗族)、秦如培、慕德贵、刘远坤(苗族)、陈鸣明(布依族)、王江平、何力为副省长。上届副省长,黄康生(布依族)、禄智明(彝族)(以上两人转任省政府特邀咨询)、孙国强(转任政协副主席)、谢庆生(转任人大常委会副主任)离任,谌贻琴(女,白族)、蒙启良(苗族)、秦如培、慕德贵留任,刘远坤(苗族)、陈鸣明(布依族)、王江平、何力新任。
选举孙华璞为省高级人民法院院长,袁本朴为省人民检察院检察长。
2008年1月,黄瑶(布依族)当选政协第十届贵州省委员会主席,吴嘉甫(布依族)、刘鸿庥(女)、陈海峰、杨玉学、孔令中、左定超、武鸿麟、谢晓尧当选为贵州省政协副主席。上届副主席,刘也强、马文骏、许乐仁、伍席源、李金顺、何永康、李平、李嘉琥、王录生、相小青、唐世礼(女,布依族)(转任人大常委会副主任)全部卸任。
省第十一届人民代表大会第一次会议选举石宗源为省人大常委会主任,肖永安、唐世礼(女,布依族)、林明达(回族)、许正维、傅传耀、顾久为省人大常委会副主任。上届副主任,林明达(回族)、许正维留任,龚贤永、杨序顺(侗族)、司徒桂美(女)、徐敬原、顾庆金、庹文升、姜延虎卸任,肖永安、唐世礼(女,布依族)、傅传耀、顾久为新任。
选举林树森为省长,王晓东、黄康生(布依族)、禄智明(彝族)、蒙启良(苗族)、孙国强、辛维光、刘晓凯(苗族)、谢庆生为副省长。上届副省长,王晓东、黄康生(布依族) 、禄智明(彝族)、蒙启良(苗族)、孙国强留任,吴嘉甫(布依族)、刘鸿庥(女)两人转任政协副主席,肖永安转任人大副主任,新当选的是六盘水市委书记辛维光,毕节地委书记刘晓凯(苗族),农工党贵州省委主委、贵州大学副校长谢庆生。
选举孙华璞为省高级人民法院院长,陈俊平为省人民检察院检察长。
2009年2月,新任省军区政委石晓任省委常委,原省委常委、省军区司令员邱型柏已于2008年9月调任云南省军区司令员。
10月,省政协主席黄瑶(布依族)涉嫌严重违纪,接受组织调查。
2010年1月,许正维因即将达到任职年限,辞去省人大常委会副主任职务。省委常委、省纪委书记王正福(苗族)当选为省政协主席。省委组织部常务副部长陈华祥当选为省人大常委会副主任。
4月,省政协副主席杨玉学任国家人口和计划生育委员会党组成员、中国计划生育协会党组书记。
8月,黑龙江省省长栗战书任贵州省委书记(9月当选为省人大常委会主任),江苏省委常委、常务副省长赵克志任贵州省委副书记、代省长。省委书记、省人大常委会主任石宗源任全国人大教科文卫委员会副主任委员,省长林树森10月任全国政协港澳台侨委员会副主任。
9月,河南省副省长宋璇涛任贵州省委常委、纪委书记,省政协主席王正福不再担任省委常委、纪委书记职务。
2011年1月,吴嘉甫(布依族)辞去省政协副主席职务,黔西南州委书记陈敏、省经济和信息化委员会主任班程农(布依族)当选为省政协副主席。肖永安、林明达(回族)辞去省人大常委会副主任职务,贵阳市长袁周、省人大常委会秘书长周忠良当选省人大常委会副主任。
4月,山东省烟台市委书记孙永春升任贵州省委常委、组织部长,省委常委、组织部长张少农任国土资源部副部长。
10月,贵州省副省长辛维光任云南省委常委、纪委书记。
11月,贵州省委常委、常务副省长王晓东任湖北省委常委(2012年1月任常务副省长)。
2012年1月,贵州省政法委常务副书记王海萍调任四川省高级人民法院党组书记、代理院长。陈俊平辞去贵州省人民检察院检察长,四川省人大常委会秘书长袁本朴调任贵州省人民检察院党组书记、副检察长、代理检察长。
省委副书记王富玉当选为省政协副主席。省委常委、统战部长龙超云,省委常委、省委秘书长张群山当选为省人大常委会副主任。省长助理慕德贵当选为副省长。袁本朴当选为省人民检察院检察长。
浙江省委常委、常务副省长陈敏尔任贵州省委副书记。
中国共产党贵州省第十一次代表大会2012年4月15日至19日在贵阳举行。在4月19日召开的贵州省委十一届一次全会上,栗战书当选为省委书记,赵克志、陈敏尔当选为省委副书记,李军、崔亚东、谌贻琴、宋璇涛、刘晓凯、石晓、孙永春、喻红秋、秦如培、廖国勋当选为省委常委。在省纪委十一届一次全会上,宋璇涛当选为省纪委书记。
上届常委中,因为年龄原因,王富玉(省政协副主席)不再担任省委副书记,龙超云(女,侗族)(省委统战部长、省人大常委会副主任)、张群山(省委秘书长、省人大常委会副主任)、黄康生(布依族)(副省长)不再担任省委常委。
连任的常委是:李军(贵阳市委书记)、崔亚东(政法委书记、公安厅长)、谌贻琴(宣传部长)、宋璇涛(纪委书记)、石晓(省军区政委)、孙永春(组织部长),新当选的常委是:刘晓凯(副省长)、喻红秋(遵义市委书记)、秦如培(毕节市委书记)、廖国勋(铜仁市委书记)。
5月,省委常委、宣传部长谌贻琴任常务副省长。
7月,省委副书记、省长赵克志任省委书记,省委书记栗战书任中央办公厅常务副主任(正部长级)。
省委常委、副省长刘晓凯接替龙超云任省委统战部长,省委常委、遵义市委书记喻红秋接替谌贻琴任省委宣传部长,省委常委、毕节市委书记秦如培任副省长,省委常委、铜仁市委书记廖国勋接替张群山任省委秘书长。
12月,省委书记赵克志不再兼任省长职务,省委副书记陈敏尔任副省长、代省长。
2013年1月,遵义市委书记廖少华任省委常委。
省政协十一届一次会议选举省政协副主席王富玉为省政协主席,孙国强、陈海峰、孔令中、左定超、谢晓尧、陈敏、班程农、李汉宇、蔡志君为省政协副主席。上届主席王正福到龄卸任,副主席刘鸿庥(女)、武鸿麟离任,陈海峰、孔令中、左定超、谢晓尧、陈敏、班程农(布依族)留任,孙国强、李汉宇、蔡志君新任。
省十二届人大一次会议选举赵克志为省人大常委会主任,龙超云(女,侗族)、张群山、傅传耀、谢庆生、袁周、周忠良为副主任。上届副主任,唐世礼(女,布依族)、顾久、陈华祥离任,龙超云(女,侗族)、张群山、傅传耀、袁周、周忠良连任,谢庆生新任。
选举陈敏尔为省长,谌贻琴(女,白族)、蒙启良(苗族)、秦如培、慕德贵、刘远坤(苗族)、陈鸣明(布依族)、王江平、何力为副省长。上届副省长,黄康生(布依族)、禄智明(彝族)(以上两人转任省政府特邀咨询)、孙国强(转任政协副主席)、谢庆生(转任人大常委会副主任)离任,谌贻琴(女,白族)、蒙启良(苗族)、秦如培、慕德贵留任,刘远坤(苗族)、陈鸣明(布依族)、王江平、何力新任。
选举孙华璞为省高级人民法院院长,袁本朴为省人民检察院检察长。