2009-06-19 22:06:12| 分类: 中共中央 |字号 订阅
人民日报社历任社长(负责人)
1948.06-至今
张磐石
第一任
1948.06-1949.10
43-44岁
在日本留学
1932.11入党
1932年参加革命
1905.06.08-2000.06.22
享年95岁
山西寿阳人
胡乔木
第二任
1949.10-1949.12
37岁
清华\浙江大学
1932年入党
1912.06-1992.09.28
享年80岁
江苏盐城人
范长江
第三任
1950.01-1952.06
41-43岁
北京大学
1939年入党
1937年参加革命
1909.10.16-1970.10.23
享年61岁
四川内江人
邓 拓
第四任
1952.06-1959.02
40-47岁
上海政法学院
1933年入党
1933年参加革命
1912.02.26-1966.05.18
享年54岁
福建闽候人
胡绩伟
第五任
1982.04-1983.11
66-67岁
四川大学
1938.01入党
1936.07参加革命
1916.08-2012.09.16
享年96岁
四川威远人
秦 川
第六任
1983.11-1985.12
64-66岁
延安中央党校
1936年入党
1936年参加革命
1919-2003.01.29
享年84岁
贵州赤水人
钱李仁
第六任
1985.12-1989.06
61-65岁
上海师范专科学校
1940.05入党
1940年参加革命
1924.08生
浙江嘉兴人
高 狄
第八任
1989.06-1992.11
62-65岁
长春建国大学
1946.04入党
1945.11参加革命
1927.11生
山东临沂人
邵华泽
第九任
1992.11-2000.06
59-67岁
中国人民大学
1957年入党
1951年参加工作
1933.06生
浙江淳安人
白克明
第十任
2000.06-2001.08
57-58岁
哈尔滨军事工程学院
1975.06入党
1962.08参加工作
1943.10生
陕西靖边人
许中田
第11任
2001.08-2002.10
61-62岁
东北师范大学
1979.12入党
1963.08参加工作
1940.07-2002.10.24
享年62岁
吉林伊通人
王 晨
第12任
2002.11-2008.03
52-58岁
中国社科院硕士
1969.12入党
1969.01参加工作
1950.12生
北京市人
张研农
现 任
2008.03-至今
60-
中央党校研究生
1969.08入党
1968.02参加工作
1948.11生
湖南双峰人
人民日报社历任总编辑
1952.06-至今
邓 拓
第一任
1952.06-1957.06
40-45岁
上海政法学院
1933年入党
1933年参加革命
1912.02.26-1966.05.18
享年54岁
福建闽候人
吴冷西
第二任
1957.06-1966.06
38-47岁
抗日军政大学
1938.04入党
1938年参加革命
1919.07-2002.06.16
享年83岁
广东新会人
唐平铸
第三任(代)
1966.06-1967.01
53-54岁
抗日军政大学
1938年入党
1936年参加革命
1913-1985
享年72岁
湖北武汉人
鲁 瑛
第四任
1967.01-1976.10
胡绩伟
第五任
1977.01-1982.04
61-66岁
四川大学
1938.01入党
1936.07参加革命
1916.08-2012.09.16
享年96岁
四川威远人
秦 川
第六任
1982.04-1983.11
63-64岁
延安中央党校
1936年入党
1936年参加革命
1919-2003.01.29
享年84岁
贵州赤水人
李 庄
第七任
1983.11-1986.03
65-68岁
抗日军政大学
1940.08入党
1940.04参加革命
1918.07.01-2006.03.03
享年88岁
河北徐水人
谭文端
第八任
1986.03-1989.06
邵华泽
第九任
1989.06-1993.09
56-60岁
中国人民大学
1957年入党
1951年参加工作
1933.06生
浙江淳安人
范敬宜
第十任
1993.09-1998.03
62-67岁
上海圣约翰大学
1978年入党
1951年参加工作
1931-2010.11.13
享年79岁
江苏苏州人
许中田
第11任
1998.03-2001.07
58-61岁
东北师范大学
1979.12入党
1963.08参加工作
1940.07-2002.10.24
享年62岁
吉林伊通人
王 晨
第12任
2001.07-2003.01
51-53岁
中国社科院硕士
1969.12入党
1969.01参加工作
1950.12生
北京市人
张研农
第13任
2003.01-2008.04
55-60岁
中央党校研究生
1969.08入党
1968.02参加工作
1948.11生
湖南双峰人
吴恒权
第14任
2008.04-2012.11
60-64岁
吉林大学
1971年入党
1975年参加工作
1948.12生
湖北红安人
调任中央宣传部副部长
蔡名照
现 任
2012.11-至今
57-
中央党校研究生
1974.03入党
1970.12入伍
1955.06生
山东日照人
原中央宣传部副部长
2009-06-19 22:06:12| 分类: 中共中央 |字号 订阅
人民日报社历任社长(负责人)
1948.06-至今
张磐石
第一任
1948.06-1949.10
43-44岁
在日本留学
1932.11入党
1932年参加革命
1905.06.08-2000.06.22
享年95岁
山西寿阳人
胡乔木
第二任
1949.10-1949.12
37岁
清华\浙江大学
1932年入党
1912.06-1992.09.28
享年80岁
江苏盐城人
范长江
第三任
1950.01-1952.06
41-43岁
北京大学
1939年入党
1937年参加革命
1909.10.16-1970.10.23
享年61岁
四川内江人
邓 拓
第四任
1952.06-1959.02
40-47岁
上海政法学院
1933年入党
1933年参加革命
1912.02.26-1966.05.18
享年54岁
福建闽候人
胡绩伟
第五任
1982.04-1983.11
66-67岁
四川大学
1938.01入党
1936.07参加革命
1916.08-2012.09.16
享年96岁
四川威远人
秦 川
第六任
1983.11-1985.12
64-66岁
延安中央党校
1936年入党
1936年参加革命
1919-2003.01.29
享年84岁
贵州赤水人
钱李仁
第六任
1985.12-1989.06
61-65岁
上海师范专科学校
1940.05入党
1940年参加革命
1924.08生
浙江嘉兴人
高 狄
第八任
1989.06-1992.11
62-65岁
长春建国大学
1946.04入党
1945.11参加革命
1927.11生
山东临沂人
邵华泽
第九任
1992.11-2000.06
59-67岁
中国人民大学
1957年入党
1951年参加工作
1933.06生
浙江淳安人
白克明
第十任
2000.06-2001.08
57-58岁
哈尔滨军事工程学院
1975.06入党
1962.08参加工作
1943.10生
陕西靖边人
许中田
第11任
2001.08-2002.10
61-62岁
东北师范大学
1979.12入党
1963.08参加工作
1940.07-2002.10.24
享年62岁
吉林伊通人
王 晨
第12任
2002.11-2008.03
52-58岁
中国社科院硕士
1969.12入党
1969.01参加工作
1950.12生
北京市人
张研农
现 任
2008.03-至今
60-
中央党校研究生
1969.08入党
1968.02参加工作
1948.11生
湖南双峰人
人民日报社历任总编辑
1952.06-至今
邓 拓
第一任
1952.06-1957.06
40-45岁
上海政法学院
1933年入党
1933年参加革命
1912.02.26-1966.05.18
享年54岁
福建闽候人
吴冷西
第二任
1957.06-1966.06
38-47岁
抗日军政大学
1938.04入党
1938年参加革命
1919.07-2002.06.16
享年83岁
广东新会人
唐平铸
第三任(代)
1966.06-1967.01
53-54岁
抗日军政大学
1938年入党
1936年参加革命
1913-1985
享年72岁
湖北武汉人
鲁 瑛
第四任
1967.01-1976.10
胡绩伟
第五任
1977.01-1982.04
61-66岁
四川大学
1938.01入党
1936.07参加革命
1916.08-2012.09.16
享年96岁
四川威远人
秦 川
第六任
1982.04-1983.11
63-64岁
延安中央党校
1936年入党
1936年参加革命
1919-2003.01.29
享年84岁
贵州赤水人
李 庄
第七任
1983.11-1986.03
65-68岁
抗日军政大学
1940.08入党
1940.04参加革命
1918.07.01-2006.03.03
享年88岁
河北徐水人
谭文端
第八任
1986.03-1989.06
邵华泽
第九任
1989.06-1993.09
56-60岁
中国人民大学
1957年入党
1951年参加工作
1933.06生
浙江淳安人
范敬宜
第十任
1993.09-1998.03
62-67岁
上海圣约翰大学
1978年入党
1951年参加工作
1931-2010.11.13
享年79岁
江苏苏州人
许中田
第11任
1998.03-2001.07
58-61岁
东北师范大学
1979.12入党
1963.08参加工作
1940.07-2002.10.24
享年62岁
吉林伊通人
王 晨
第12任
2001.07-2003.01
51-53岁
中国社科院硕士
1969.12入党
1969.01参加工作
1950.12生
北京市人
张研农
第13任
2003.01-2008.04
55-60岁
中央党校研究生
1969.08入党
1968.02参加工作
1948.11生
湖南双峰人
吴恒权
第14任
2008.04-2012.11
60-64岁
吉林大学
1971年入党
1975年参加工作
1948.12生
湖北红安人
调任中央宣传部副部长
蔡名照
现 任
2012.11-至今
57-
中央党校研究生
1974.03入党
1970.12入伍
1955.06生
山东日照人
原中央宣传部副部长